上海复旦大学的历届校长及其任职时间如下:
马相伯 :1905年至1906年,1910年至1912年。
严复 :1906年至1907年。
夏敬观:1907年至1909年。
高凤谦:1909年至1910年。
李登辉:1913年至1936年7月。
郭任远:1924年7月至1925年3月。
钱新之:1936年8月至1940年5月。
吴南轩:1940年5月至1943年2月。
章益:1943年2月至1949年7月。
张志让:1949年7月至1952年9月。
陈望道:1952年9月至1966年12月。
苏步青:1978年7月至1983年1月。
谢希德:1983年1月至1988年11月。
华中一:1988年11月至1993年11月。
杨福家:1993年至1999。
王生洪:1998年12月至2009年1月。
杨玉良:2009年1月14日至2014年10月24日。
许宁生:2014年10月至今。
免责声明:本网所有内容(包括且不仅限于图文音视频)均由用户自行上传分享,仅供个人学习交流分享。如侵害到您的权利,请联系:[email protected]